NAVARRO CIFUENTES MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO CIFUENTES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO CIFUENTES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADIGMA ESTUDIO SLP | Soc.Prof. | 11/04/2024 | |
PARADIGMA ESTUDIO SLP | Administrador Solidario | 11/04/2024 | |
AMELIM SA | Administrador Solidario | 26/09/2017 |
VINCULACIONES DE NAVARRO CIFUENTES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO CIFUENTES MARIA
Empresa: PARADIGMA ESTUDIO SLP
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Maria
- Piriz Gil Manuel Jesus
Soc.Prof.
- Navarro Cifuentes Maria
- Piriz Gil Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7566 , F 64, S 8, H SE143790, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-41
Empresa: AMELIM SA
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Josefa
- Navarro Cifuentes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3817, L 1129, F 11, S 8, H V 15415, I/A 14 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-46
Empresa: AMELIM SA
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Josefa
- Navarro Cifuentes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3817, L 1129, F 10, S 8, H V 15415, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: AMELIM SA
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Josefa
- Navarro Cifuentes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3817, L 1129, F 10, S 8, H V 15415, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: AMELIM SA
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Josefa
- Navarro Cifuentes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3817, L 1129, F 10, S 8, H V 15415, I/A 11 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-46
Empresa: AMELIM SA
Administrador Solidario
- Navarro Cifuentes Josefa
- Navarro Cifuentes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3817, L 1129, F 10, S 8, H V 15415, I/A 11 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-46
Información de NAVARRO CIFUENTES MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO CIFUENTES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO CIFUENTES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos