NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DGQ MADADI GHC SL | Apoderado | 22/10/2020 | |
DGQ MADADI GHC SL | Pres. Honor. | 03/08/2020 | |
DGQ ATL CONSULTANT TEAM SL | Apoderado | 29/01/2020 |
VINCULACIONES DE NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
Empresa: DGQ MADADI LINK ASSETS SL
Apoderado
- Garcia-quiros Navarro Mar
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 128, S 8, H M 721964, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Empresa: DGQ MADADI LINK ASSETS SL
Consejero Delegado Solidario
Pres. Honor.
- Navarro Carmena Maria Del Mar
PresEjecutiv
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 125, S 8, H M 721964, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: DGQ & MADADI SL
Apoderado
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16902 , F 224, S 8, H M 224050, I/A 19 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: MANAGEST 2014 SL
Administrador Solidario
- Garcia Quiros Garcia David
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31884 , F 27, S 8, H M 573797, I/A 3 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: DGQ & MADADI SL
Apoderado
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16902 , F 207, S 8, H M 224050, I/A 14 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Empresa: DGQ & MADADI SL
Administrador Solidario
- Garcia Quiros Garcia David
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16902 , F 207, S 8, H M 224050, I/A 13 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: MANAGEST 2014 SL
Administrador Solidario
- Garcia Quiros Garcia David
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31884 , F 25, S 8, H M 573797, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: MANAGEST 2014 SL
Socio Único
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31884 , F 25, S 8, H M 573797, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: DGQ & MADADI SL
Administrador Solidario
- Garcia Quiros Garcia David
- Navarro Carmena Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16902 , F 206, S 8, H M 224050, I/A 11 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO CARMENA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos