NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
Informe ejecutivo de NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOAL S ICEBAR SPAIN SL | Administrador Unico | 21/05/2020 | |
BOAL S ICEBAR SPAIN SL | Socio Unico | 09/11/2017 |
VINCULACIONES DE NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
Empresa: BOAL S ICEBAR SPAIN SL
Administrador Unico
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 58, S 8, H MA141972, I/A 3 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-29
Empresa: BOAL S ICEBAR SPAIN SL
Administrador Solidario
- Camiño Pozo Susana
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 57, S 8, H MA141972, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29
Empresa: TRIOCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729, L 4636, F 81, S 8, H MA 61709, I/A 12 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-29
Empresa: TRIOCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251, L 2164, F 50, S 8, H MA 61709, I/A 11 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-29
Empresa: BOAL S ICEBAR SPAIN SL
Administrador Solidario
- Camiño Pozo Susana
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 56, S 8, H MA141972, I/A 1 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
Empresa: BOAL S ICEBAR SPAIN SL
Socio Único
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 56, S 8, H MA141972, I/A 1 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
Empresa: PUERTO ALESSO SL
Administrador Unico
- Navarro Camino Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4489, L 3398, F 120, S 8, H MA 96578, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29
Información de NAVARRO CAMINO ANA LOURDES
Mostramos los datos de NAVARRO CAMINO ANA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO CAMINO ANA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos