NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERELLO Y RAMOS SL | Administrador Unico | 08/02/2022 | |
DISTINTA Y DESIGUAL SL | Administrador Unico | 10/08/2016 |
VINCULACIONES DE NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Empresa: PERELLO Y RAMOS SL
Administrador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272, L 7553, F 215, S 8, H V 175889, I/A 3 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-46
Empresa: IMPORT EXPORT NUEVO MERCADER SL
Liquidador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9982, L 7264, F 22, S 8, H V 166004, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-46
Empresa: IMPORT EXPORT NUEVO MERCADER SL
Administrador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Liquidador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9982, L 7264, F 22, S 8, H V 166004, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-46
Empresa: DISTINTA Y DESIGUAL SL
Administrador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9823, L 7105, F 70, S 8, H V 160524, I/A 3 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-46
Empresa: DISTINTA Y DESIGUAL SL
Administrador Solidario
- Navarro Ballester Inmaculada
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9823, L 7105, F 70, S 8, H V 160524, I/A 3 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-46
Empresa: IMPORT EXPORT NUEVO MERCADER SL
Administrador Unico
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9982, L 7264, F 22, S 8, H V 166004, I/A 3 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-46
Empresa: DISTINTA Y DESIGUAL SL
Administrador Solidario
- Navarro Ballester Inmaculada
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9823, L 7105, F 70, S 8, H V 160524, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-46
Consejero
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secr.Com.Ctr
Secretario
Supl.Comi.C.
- Cabezuelo Castro Honorio
- Ferrero Lujan Jose Ignacio
- Navarro Ballester Maria Del Carmen
- Navarro Pellicer Natalio Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7961, L 5256, F 220, S 8, H V 18091, I/A 289 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Información de NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO BALLESTER MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos