NAVARRO ARCAS AMELIA
Informe ejecutivo de NAVARRO ARCAS AMELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO ARCAS AMELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA | Consejero | 18/06/2024 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ARCAS AMELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ARCAS AMELIA
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 47892, I/A 69 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 47892, I/A 69 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Consejero
- Baixauli Fons Cristina
- Montero Valiente Eduardo
- Navarro Arcas Amelia
- Toledo Callejas Maria Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4541 , F 19, S 8, H A 44577, I/A 221 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-03
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 219, S 8, H V 47892, I/A 67 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 219, S 8, H V 47892, I/A 67 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Consejero
- Alvarez Penalva Jose Antonio
- Navarro Arcas Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 92, S 8, H A 4919, I/A 158 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-03
Consejero
- Navarro Arcas Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 6, S 8, H A 44577, I/A 195 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-03
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 216, S 8, H V 47892, I/A 56 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-46
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 216, S 8, H V 47892, I/A 56 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 17, S 8, H A 4919, I/A 145 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-03
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO ARCAS AMELIA
Mostramos los datos de NAVARRO ARCAS AMELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ARCAS AMELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos