NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MARQUESA GOLF SL | Apoderado | 07/05/2021 | |
DECOREXCEL ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/12/2015 | |
GRUPO TMH 72 SL | Administrador Solidario | 14/08/2014 | |
AGS INVERSORES DE NEGOCIO GLOBALES SL | Administrador Solidario | 17/10/2013 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
Empresa: LA MARQUESA GOLF SL
Apoderado
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3364 , F 147, S 8, H A 9428, I/A 29 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-03
Empresa: ASAHI KANKO SA
Apoderado
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 35, S 8, H CA 1966, I/A 61 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-11
Empresa: SUITES HOTELS SL
Apoderado
- Navarro Alvarez Guillermo
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 182, S 8, H CA 2657, I/A 47 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-11
Empresa: TRAFICO DE MINERALES E INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Navarro Alvarez Guillermo
- Tuduri Fernandez Nespral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14943 , F 88, S 8, H M 248505, I/A 10 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: DECOREXCEL ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18913 , F 135, S 8, H M 330115, I/A 8 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: GRUPO TMH 72 SL
Administrador Solidario
- Navarro Alvarez Guillermo
- Navarro Alvarez Sergio
- Peñaranda Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32543 , F 156, S 8, H M 585732, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Empresa: TRAFICO DE MINERALES E INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Navarro Alvarez Guillermo
- Tuduri Fernandez Nespral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14943 , F 87, S 8, H M 248505, I/A 9 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Apoderado
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30312 , F 13, S 8, H M 50141, I/A 25 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Administrador Solidario
- Navarro Alvarez Guillermo
- Navarro Alvarez Sergio
- Peñaranda Hernandez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31523 , F 203, S 8, H M 567370, I/A 1 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: ASAHI KANKO SA
Apoderado
- Navarro Alvarez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 33, S 8, H CA 1966, I/A 56 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-11
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO
Mostramos los datos de NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ALVAREZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos