NAVARRO ALONSO FRANCISCO
Informe ejecutivo de NAVARRO ALONSO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO ALONSO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADICAL CHURROH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2024 | |
XCENTRIC INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 09/07/2024 | |
LA GAVIA BEDLAND SL | Apoderado Solidario | 08/12/2020 | |
BEDLAND FRANQUICIAS SL | Apoderado Solidario | 04/12/2020 | |
VEGA Y PLATA SL | Apoderado Solidario | 04/12/2020 | |
BEDLAND NAVARRA SL | Apoderado Solidario | 04/12/2020 | |
BEDLAND INTERHOLD SL | Administrador Mancomunado | 28/11/2017 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ALONSO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ALONSO FRANCISCO
Empresa: RADICAL CHURROH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabrero Lopez Jorge
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
- Nuñez Carrasco Marcos
- Salgado Vega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831831, I/A 2 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: XCENTRIC INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrero Lopez Jorge
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
- Salgado Vega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826434, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: LA GAVIA BEDLAND SL
Apoderado Solidario
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 25, S 8, H M 546155, I/A 6 (08/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: BEDLAND NAVARRA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31483 , F 53, S 8, H M 566707, I/A 7 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: VEGA Y PLATA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21369 , F 53, S 8, H M 379809, I/A 11 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: BEDLAND FRANQUICIAS SL
Apoderado Solidario
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 169, S 8, H M 549860, I/A 5 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: BEDLAND FRANQUICIAS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
- Salgado Vega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 169, S 8, H M 549860, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: LA GAVIA BEDLAND SL
Administrador Unico
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 25, S 8, H M 546155, I/A 5 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: BEDLAND INTERHOLD SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Plata Osuna Javier
- Navarro Alonso Francisco
- Salgado Vega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36646 , F 81, S 8, H M 657342, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: BEDLAND FRANQUICIAS SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 168, S 8, H M 549860, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Información de NAVARRO ALONSO FRANCISCO
Mostramos los datos de NAVARRO ALONSO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ALONSO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos