NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPAIN OCIO SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | 22/05/2024 |
GENEXIES MOBILE SL | Apoderado | 29/01/2014 | 15/09/2023 |
PEERADE SOCIAL SL | Apoderado | 07/01/2014 | 17/12/2019 |
PEERADE SOCIAL SL | Apoderado | 28/01/2014 | 17/12/2019 |
GENEXIES MOBILE SL | Representante | 12/11/2013 | 29/01/2014 |
PEERADE SOCIAL SL | Representante | 03/01/2014 | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
Empresa: SPAIN OCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10894, I/A 9 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-03
Empresa: GENEXIES MOBILE SL
Apoderado
- Macia Rubio Rene-alberto
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16308 , F 199, S 8, H M 276994, I/A 14 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: GENEXIES MOBILE SL
Apoderado
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16308 , F 199, S 8, H M 276994, I/A 13 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: GENEXIES MOBILE SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16308 , F 199, S 8, H M 276994, I/A 12 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: PEERADE SOCIAL SL
Apoderado
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31766 , F 75, S 8, H M 571589, I/A 5 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: PEERADE SOCIAL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31766 , F 75, S 8, H M 571589, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: PEERADE SOCIAL SL
Apoderado
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31766 , F 74, S 8, H M 571589, I/A 3 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: PEERADE SOCIAL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31766 , F 71, S 8, H M 571589, I/A 1 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: GENEXIES MOBILE SL
Representante
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16308 , F 198, S 8, H M 276994, I/A 11 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: SPAIN OCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Alcaraz Enmanuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 119, S 8, H A 10894, I/A 7 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-03
Información de NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ALCARAZ ENMANUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos