NAVARRO AGUERRI LAURA
Informe ejecutivo de NAVARRO AGUERRI LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE NAVARRO AGUERRI LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO AGUERRI LAURA
Empresa: SERVI-CHAP 99 SL
Apoderado
- Alonso Gutierrez Jose Maria
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 160, S 8, H NA 14705, I/A 33 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-31
Empresa: NAVARPIENSO SL
Apoderado
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 98, S 8, H NA 39381, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-31
Empresa: RIVERSTEEL SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 78, S 8, H NA 32756, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-31
Empresa: SERVI-CHAP 99 SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 157, S 8, H NA 14705, I/A 20 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-31
Empresa: RIVERSTEEL SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 76, S 8, H NA 32756, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
Empresa: SERVI-CHAP 99 SL
Secretario No Consejero
- Navarro Aguerri Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 84, S 8, H NA 14705, I/A 17 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-31
Empresa: SERVI-CHAP 99 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 82, S 8, H NA 14705, I/A 16 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-31
Información de NAVARRO AGUERRI LAURA
Mostramos los datos de NAVARRO AGUERRI LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO AGUERRI LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos