NAVARRO AGUDO FERNANDO
Informe ejecutivo de NAVARRO AGUDO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO AGUDO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILDUNG DEUTSCH & TECHNOLOGIE SL | Administrador Solidario | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO AGUDO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO AGUDO FERNANDO
Empresa: FOURWINDS SL
Administrador Solidario
- Magan Parro Roberto
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20816 , F 216, S 8, H M 20619, I/A 5 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: AMBITO ESCUELA DE NEGOCIO SL
Liquidador
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29407 , F 137, S 8, H M 529318, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: AMBITO ESCUELA DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29407 , F 137, S 8, H M 529318, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: AMBITO ESCUELA DE NEGOCIO SL
Socio Único
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29407 , F 137, S 8, H M 529318, I/A 2 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Empresa: BILDUNG DEUTSCH & TECHNOLOGIE SL
Administrador Solidario
- Berlinches Martinez Ana Belen
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30283 , F 58, S 8, H M 545044, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: AMBITO ESCUELA DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Navarro Agudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29407 , F 135, S 8, H M 529318, I/A 1 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de NAVARRO AGUDO FERNANDO
Mostramos los datos de NAVARRO AGUDO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO AGUDO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos