NAVARRI PORACHE FRANCISCO
Informe ejecutivo de NAVARRI PORACHE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRI PORACHE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 09/07/2010 | 06/06/2018 |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2014 | 05/10/2015 |
VINCULACIONES DE NAVARRI PORACHE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRI PORACHE FRANCISCO
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Bono Romera Ramon
- Cañada Echaniz Miguel
- Martinez Olivares Gomez Ana Belen
- Navarri Porache Francisco
- Sanchez Salinero Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 170, S 8, H M 34933, I/A 441 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 36, S 8, H M 34933, I/A 370 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32613 , F 31, S 8, H M 34933, I/A 329 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Bono Romera Ramon
- Cañada Echaniz Miguel
- Martinez Olivares Gomez Ana Belen
- Navarri Porache Francisco
- Sanchez Salinero Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26490 , F 111, S 8, H M 34933, I/A 255 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Información de NAVARRI PORACHE FRANCISCO
Mostramos los datos de NAVARRI PORACHE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRI PORACHE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos