NAVARRETE MARCEN LEANDRO
Informe ejecutivo de NAVARRETE MARCEN LEANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRETE MARCEN LEANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTREL HOLDING SL | Administrador Solidario | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE NAVARRETE MARCEN LEANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRETE MARCEN LEANDRO
Empresa: CONSTREL HOLDING SL
Administrador Solidario
- Navarrete Marcen Alvaro
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33894 , F 189, S 8, H B 234973, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-08
Empresa: CONSTREL HOLDING SL
Administrador Unico
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33894 , F 189, S 8, H B 234973, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-08
Empresa: ELECTRODOMESTICS NAVARRETE SL
Apoderado
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34483 , F 80, S 8, H B 248184, I/A 7 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: CONSTREL HOLDING SL
Administrador Unico
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33894 , F 188, S 8, H B 234973, I/A 5 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Empresa: CONSTREL HOLDING SL
Administrador
- Navarrete Marcen Alvaro
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33894 , F 188, S 8, H B 234973, I/A 5 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Empresa: ELECTRODOMESTICS NAVARRETE SL
Apoderado
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34483 , F 79, S 8, H B 248184, I/A 6 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Empresa: ELECTRODOMESTICS NAVARRETE SL
Administrador
- Navarrete Marcen Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34483 , F 79, S 8, H B 248184, I/A 5 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Información de NAVARRETE MARCEN LEANDRO
Mostramos los datos de NAVARRETE MARCEN LEANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRETE MARCEN LEANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos