NAVALON MATEO LUIS
Informe ejecutivo de NAVALON MATEO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVALON MATEO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAT & LESIA SL | Socio Unico | 07/10/2020 | |
ISCA HOME SL | Socio Unico | 21/09/2020 | |
ISCA HOME SL | Administrador Unico | 21/09/2020 | |
MAT & LESIA SL | Administrador Unico | 27/02/2020 | |
INSTITUTO DE SERVICIOS COMERCIALES ASIATICOS SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
INSTITUTO DE SERVICIOS COMERCIALES ASIATICOS SL | Apoderado | 26/04/2019 |
VINCULACIONES DE NAVALON MATEO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVALON MATEO LUIS
Empresa: MAT & LESIA SL
Socio Único
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 45, S 8, H A 169139, I/A 2 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Empresa: ISCA HOME SL
Administrador Unico
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4318 , F 191, S 8, H A 171170, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-03
Empresa: ISCA HOME SL
Socio Único
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4318 , F 191, S 8, H A 171170, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-03
Empresa: MAT & LESIA SL
Administrador Unico
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 44, S 8, H A 169139, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-03
Administrador Unico
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 103, S 8, H A 144406, I/A 6 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-03
Apoderado
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 102, S 8, H A 144406, I/A 5 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-03
Administrador Unico
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 697, F 149, S 8, H AB 23465, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-02
Administrador Unico
- Navalon Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 697, F 148, S 8, H AB 23465, I/A 1 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-02
Información de NAVALON MATEO LUIS
Mostramos los datos de NAVALON MATEO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVALON MATEO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos