NAVAL FLOREZ JAVIER
Informe ejecutivo de NAVAL FLOREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE NAVAL FLOREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEDAS HOMES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/12/2021 | |
AEDAS HOMES OPCO SL | Apoderado | 29/11/2021 | |
ALLEGRA NATURE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE NAVAL FLOREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAL FLOREZ JAVIER
Empresa: ALLEGRA MIRASIERRA SL
Apoderado
- Botin Cociña David
- Naval Florez Javier
- Santiago Marcos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 158, S 8, H M 501160, I/A 13 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: HERMOSILLA 99 RESIDENCIAL SL
Apoderado
- Botin Cociña David
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 175, S 8, H M 583254, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: NATURE VALLECAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42776 , F 120, S 8, H M 615614, I/A 13 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: NATURE CAÑAVERAL SL
Apoderado Mancomunado
- Botin Cociña David
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 222, S 8, H M 635518, I/A 14 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: VARIA ACR MOSTOLES FUENSANTA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35476 , F 125, S 8, H M 637662, I/A 14 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: PROMOCIONES MOLINA 37 BIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Botin Cociña David
- Naval Florez Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36365 , F 210, S 8, H M 653332, I/A 15 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: AUREA IBERICA PROMOCION SL
Apoderado
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 33, S 8, H NA 20743, I/A 83 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-31
Empresa: RESIDENCIAL AUREA ALJARAFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Naval Florez Javier
- Naval Florez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 185, S 8, H M 665890, I/A 18 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: AEDAS HOMES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Romaguera Luis
- Bacete Lodin Enrique
- Barrera Crispin Maria Isabel
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Botin Cociña David Pablo
- Casado Rodriguez Miguel
- De La Fuente Garcia Jorge
- De La Peña Larrinaga Borja
- De La Torriente Ruigomez Ignacio
- Delgado Montero Alberto
- Demaria Lopez Diego
- Diaz Poblaciones Jesus
- Duarte Macarro Esther
- Fernandez Aracil Antonio- Jose
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Matiacci Maria Del Mar
- Garcia Moran Cristina
- Gomez Gonzalez Cristina
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Heredia Espejo Pablo
- Leal De Carlos Maria Jose
- Lomas Meneses Maria
- Marcos Cancio Alvaro
- Martinez Duque Gustavo
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Miranda Fernandez Paloma
- Naval Florez Javier
- Ollero Barrera Francisco
- Quiros Gil Jose Maria
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Garcia Javier
- Rodriguez Lluesma Fernando Santiago
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Salido Cobo Jorge
- Sanchez Estefania Ana
- Sanchez Gutierrez Javier
- Soto Montenegro Mercedes
- Valero Elias Jorge
- Vega Sorrosal Luis
- Vivo Silvar Abdias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41139 , F 206, S 8, H M 627110, I/A 127 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: AEDAS HOMES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abeijon Bouzon Ismael
- Algarra Espejo Paula
- Alonso Carpintero Pablo Julian
- Amat Codina Miquel
- Andres Alfonso Cristina
- Anton San Roman Juan Antonio
- Anton Torres Gabriel
- Arias Romaguera Luis
- Bacete Lodin Enrique
- Baeta Martin Jose Antonio
- Balaguer Sala Marta
- Ballesteros Madueño Roque
- Benitez Jimenez Nuria Estefania
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Bueno Illueca Marta
- Burgos Cantos Ignacio
- Calderon Beltran Carlos
- Cañedo-arguelles Caballero Ignacio
- Cano Ruiz Juan
- Cardenas Ruiz Maria-angeles
- Casado Rodriguez Miguel
- Casco Valero Jose Luis
- Cepedano Hens Maria De La Candelaria
- Cervero Perez Raul
- Chacon Martinez Diego
- Climent Garcia Juan Luis
- Cruz Reyes Pedro Matias
- Cuenca Iniesta Regino
- De La Puente Chamorro Laura
- De La Torre Herrera Pablo
- De La Torriente Ruigomez Ignacio
- Delgado Montero Alberto
- Demaria Lopez Diego
- Diaz De Cerio Fernandez Iñigo
- Diaz Poblaciones Jesus
- Dominguez Martin Juana Antonia
- Duarte Macarro Esther
- Erostarbe Alacano Iñaki
- Fernandez De Jodar Jose Ignacio
- Fernandez Diaz Higinio
- Fernandez Goyenechea Mikel
- Fernandez Sanchez Angel
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Matiacci Maria Del Mar
- Garcia Moran Cristina
- Gilabert Peral Maria Elena
- Gimenez Gonzalez Raimundo
- Gimenez Parra Maria Teresa
- Gomez Contreras Julio
- Gomez Valbuena David
- Gonzalez Mardaras Iban
- Gonzalez Mendoza Ramiro
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Gracia Espinosa Alejandra
- Gracia Ruiz Iñaki
- Herrera Herrera Dolores
- Iglesias Carvajal Juan De Dios
- Jimenez Herranz Juan Manuel
- Jimenez Mediavilla Laura
- Jimenez Miranda Maria
- Leal De Carlos Maria Jose
- Lezana Rosales Javier
- Lomas Meneses Maria
- Lopez Paya Juan
- Luengo Echeveste Ane
- Mainez Tamayo Antonio Jesus
- Maroto Gil Maria Cristina
- Marron Tundidor Ana Maria
- Martinez Duque Gustavo
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Mena Villaescusa Ana Belen
- Miranda Fernandez Paloma
- Molla Albaladejo Luis Miguel
- Morales Gonzalez Antonio
- Naval Florez Javier
- Ortega De Miguel Braulio
- Palomar Dueña Felix
- Pascual Martinez Antonio Ivan
- Perea Mendez Aurelio
- Perez Garcia Angel Luis
- Plazuelo Lopez Mario
- Puente Anton Maria
- Quiros Gil Jose Maria
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Garcia Javier
- Rios Julian Jaime-baldomero
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez Valdivieso Jose Luis
- Rubio Beato Dolores
- Rubio Manso Alvaro
- Rueda-clausen Gomez Eduardo Jose
- Sanchez Estefania Ana
- Sanchez Esteve Carolina
- Sanchez Gomez Jose Angel
- Sedo Yerro Javier
- Sierra Suarez Rocio
- Soler Masip Joan
- Soler Quirant David
- Vega Sorrosal Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41139 , F 202, S 8, H M 627110, I/A 126 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
VER MAS ACTOS
Información de NAVAL FLOREZ JAVIER
Mostramos los datos de NAVAL FLOREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAL FLOREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos