NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT BALEAR D'EMERGENCIES SL | Apoderado | 14/01/2019 | 02/09/2024 |
EMERGENCIES SETMIL SL | Apoderado | 14/01/2019 | 29/08/2024 |
VINCULACIONES DE NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
Empresa: INSTITUT BALEAR D'EMERGENCIES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Naval Bernado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 30370, I/A 9 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-07
Empresa: EMERGENCIES SETMIL SL
Apoderado
- Garcia Munar Carlos
- Naval Bernado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 44956, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: EMERGENCIES SETMIL SL
Apoderado
- Naval Bernado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 21, S 8, H PM 44956, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-07
Empresa: INSTITUT BALEAR D'EMERGENCIES SL
Apoderado
- Naval Bernado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 147, S 8, H PM 30370, I/A 5 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-07
Información de NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAL BERNADO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos