NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
Informe ejecutivo de NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAMPONI Y KAPS SL | Administrador Solidario | 10/01/2018 | |
ELFRARE SL | Administrador Unico | 17/12/2013 | |
MICAMI VERWALTUNGSGESELLSCHAFT SL | Administrador Unico | 06/07/2011 |
VINCULACIONES DE NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
Empresa: ZAMPONI Y KAPS SL
Administrador Solidario
- Kaps Klaus Peter
- Naumilkat Regina Marianne Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4092 , F 45, S 8, H A 158200, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-03
Empresa: ELFRARE SL
Administrador Unico
- Naumilkat Regina Marianne Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 136, S 8, H A 137768, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-03
Empresa: MICAMI VERWALTUNGSGESELLSCHAFT SL
Administrador Unico
- Naumilkat Regina Marianne Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 135, S 8, H A 126197, I/A 1 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-03
Información de NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE
Mostramos los datos de NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAUMILKAT REGINA MARIANNE SOPHIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos