NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
Informe ejecutivo de NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATES SA | Administrador Solidario | 23/07/2018 | |
MOTEL VILLA DE LAREDO SA | Administrador Solidario | 23/07/2018 | |
COMAPUSA SL | Apoderado Solidario | 22/08/2012 |
VINCULACIONES DE NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
Empresa: SEGUGENE SL
Apoderado Solidario
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6425, L 5333, F 104, S 8, H MA 27774, I/A 12 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: SEGUGENE SL
Administrador Unico
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 181, S 8, H S 19485, I/A 8 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-39
Empresa: MOTEL VILLA DE LAREDO SA
Administrador Solidario
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769 , F 210, S 8, H S 13475, I/A 8 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATES SA
Administrador Solidario
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 172, S 8, H S 4674, I/A 17 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
Empresa: SEGUGENE SL
Administrador Unico
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928 , F 37, S 8, H S 19485, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-39
Empresa: MOTEL VILLA DE LAREDO SA
Administrador Solidario
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769 , F 210, S 8, H S 13475, I/A 7 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: MOTEL VILLA DE LAREDO SA
Administrador Mancomunado
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769 , F 210, S 8, H S 13475, I/A 7 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATES SA
Administrador Solidario
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 172, S 8, H S 4674, I/A 15 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATES SA
Administrador Mancomunado
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 172, S 8, H S 4674, I/A 15 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATES SA
Administrador Mancomunado
- Nates Fernandez Cesar
- Nates Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 171, S 8, H S 4674, I/A 14 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-39
VER MAS ACTOS
Información de NATES FERNANDEZ MARIA JESUS
Mostramos los datos de NATES FERNANDEZ MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NATES FERNANDEZ MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos