NATALIA MAKEEVA
Informe ejecutivo de NATALIA MAKEEVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NATALIA MAKEEVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMER METAL TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 26/03/2024 |
VINCULACIONES DE NATALIA MAKEEVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NATALIA MAKEEVA
Empresa: PRIMER METAL TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Natalia Makeeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 74, S 8, H B 506975, I/A 6 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: PRIMER METAL TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Natalia Makeeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 74, S 8, H B 506975, I/A 5 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: PRIMER METAL TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Natalia Makeeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 73, S 8, H B 506975, I/A 3 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: PRIMER METAL TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Kuanysh Uyaliyev
- Natalia Makeeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 73, S 8, H B 506975, I/A 3 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: PRIMER METAL TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Kuanysh Uyaliyev
- Natalia Makeeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 72, S 8, H B 506975, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Información de NATALIA MAKEEVA
Mostramos los datos de NATALIA MAKEEVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NATALIA MAKEEVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos