NATALIA BORJA FERRANDO
Informe ejecutivo de NATALIA BORJA FERRANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NATALIA BORJA FERRANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEKYLL & HYDE COMPANY SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
EXCENTRICIDAD SEO SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2019 | |
SUNATRA ESPACIOS SL | Administrador Unico | 23/11/2018 | |
EXCENTRICIDAD E INNOVACION SL | Administrador Unico | 24/04/2018 |
VINCULACIONES DE NATALIA BORJA FERRANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NATALIA BORJA FERRANDO
Empresa: JEKYLL & HYDE COMPANY SL
Administrador Unico
- Natalia Borja Ferrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3506 , F 64, S 8, H MU104530, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-30
Empresa: EXCENTRICIDAD SEO SL
Administrador Mancomunado
- Natalia Borja Ferrando
- Pedro Jose Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 64, S 8, H MU 99217, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-30
Empresa: CASIGRATIS SHOP SL
Administrador Unico
- Natalia Borja Ferrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 211, S 8, H MU 86909, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-30
Empresa: SUNATRA ESPACIOS SL
Administrador Unico
- Natalia Borja Ferrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 53, S 8, H MU 96613, I/A 1 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-30
Empresa: EXCENTRICIDAD E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Natalia Borja Ferrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 195, S 8, H MU 67583, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-30
Empresa: CASIGRATIS SHOP SL
Administrador Unico
- Natalia Borja Ferrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 209, S 8, H MU 86909, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-30
Información de NATALIA BORJA FERRANDO
Mostramos los datos de NATALIA BORJA FERRANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NATALIA BORJA FERRANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos