NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
Informe ejecutivo de NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ABADIA DE ROTA SL | Administrador Mancomunado | 09/02/2016 | 05/11/2020 |
EL ALAMBIQUE ROTA SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 | 13/04/2018 |
VINCULACIONES DE NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
Empresa: LA ABADIA DE ROTA SL
Administrador Mancomunado
- Casey Garcia Joseph Lawrence Jr
- Natale Fuentes Maximiliano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 198, S 8, H CA 49266, I/A 2 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-11
Empresa: EL ALAMBIQUE ROTA SL
Administrador Solidario
- Moreno Rebollo Mercedes
- Natale Fuentes Maximiliano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123 , F 224, S 8, H CA 46574, I/A 3 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-11
Empresa: LA ABADIA DE ROTA SL
Administrador Mancomunado
- Casey Garcia Joseph Lawrence Jr
- Natale Fuentes Maximiliano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 197, S 8, H CA 49266, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-11
Empresa: EL ALAMBIQUE ROTA SL
Administrador Solidario
- Alcedo Moreno Sergio Antonio
- Natale Fuentes Maximiliano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123 , F 222, S 8, H CA 46574, I/A 1 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-11
Información de NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER
Mostramos los datos de NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NATALE FUENTES MAXIMILIANO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos