NASARRE MARIN ANTONIO
Informe ejecutivo de NASARRE MARIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NASARRE MARIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WANRAX CONSULTANT SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE NASARRE MARIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NASARRE MARIN ANTONIO
Empresa: A POSITIVE ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Nasarre Marin Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45746 , F 137, S 8, H B 497701, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-08
Empresa: WANRAX CONSULTANT SL
Administrador Unico
- Nasarre Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 149, S 8, H B 453417, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-08
Empresa: AIO HEALTH PRO SL
Administrador Unico
- Nasarre Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45237 , F 103, S 8, H B 481298, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-08
Empresa: A POSITIVE ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Nasarre Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45746 , F 136, S 8, H B 497701, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Empresa: AIO HEALTH PRO SL
Administrador Unico
- Nasarre Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45237 , F 100, S 8, H B 481298, I/A 1 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: WANRAX CONSULTANT SL
Administrador Solidario
- Granados Sagrera Josep Maria
- Nasarre Marin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 148, S 8, H B 453417, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Información de NASARRE MARIN ANTONIO
Mostramos los datos de NASARRE MARIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NASARRE MARIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos