NARVAEZ NARVAEZ JAIME
Informe ejecutivo de NARVAEZ NARVAEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NARVAEZ NARVAEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTO LIMA SL | Consejero | 08/05/2024 | |
PROPCO MALAGUETA SL | Consejero | 08/05/2024 | |
AXACTOR ESPAÑA SL | Apoderado | 05/11/2023 | |
AXACTOR ESPAÑA PLATFORM SA | Apoderado | 02/11/2023 | |
HARPER REOCO SL | Apoderado | 01/06/2023 | |
AXACTOR ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2023 | |
AXACTOR ESPAÑA PLATFORM SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2023 | |
ALCALA LANDS INVESTMENTS SL | Apoderado | 13/12/2022 | |
BETA PROPERTIES INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2022 | |
BORNEO COMMERCIALS INVESTMENTS SL | Apoderado | 16/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NARVAEZ NARVAEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARVAEZ NARVAEZ JAIME
Empresa: PROYECTO LIMA SL
Consejero
- Aparicio Vaquero Inmaculada
- Narvaez Narvaez Jaime
- Olivero Barbadillo Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5725, L 4632, F 127, S 8, H MA140945, I/A 19 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-29
Empresa: PROPCO MALAGUETA SL
Consejero
- Narvaez Narvaez Jaime
- Olivero Barbadillo Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724, L 4631, F 214, S 8, H MA140944, I/A 18 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-29
Empresa: AXACTOR ESPAÑA SL
Apoderado
- Gorgojo Neiro Ingrid
- Lopez Sanchez Andres
- Marquez Moreno Jose Ramon
- Molina Muñoz Pascual
- Narvaez Narvaez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 142, S 8, H M 607982, I/A 47 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: AXACTOR ESPAÑA SL
Apoderado
- Gorgojo Neiro Ingrid
- Juaristi Oliden Olatz
- Lopez Sanchez Andres
- Narvaez Narvaez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 140, S 8, H M 607982, I/A 45 (05/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: AXACTOR ESPAÑA PLATFORM SA
Apoderado
- Gorgojo Neiro Ingrid
- Juaristi Oliden Olatz
- Lopez Sanchez Andres
- Narvaez Narvaez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36359 , F 194, S 8, H M 158038, I/A 106 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: HARPER REOCO SL
Apoderado
- Griñan Ramon Ana Maria
- Lopez Sanchez Andres
- Maldonado Vera Juan
- Marquez Moreno Ramon
- Molina Muñoz Pascual
- Narvaez Narvaez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42643 , F 99, S 8, H M 754188, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: HARPER REOCO SL
Apoderado
- Griñan Ramon Ana Maria
- Lopez Sanchez Andres
- Maldonado Vera Juan
- Marquez Moreno Ramon
- Molina Muñoz Pascual
- Narvaez Narvaez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42643 , F 99, S 8, H M 754188, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: AXACTOR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 136, S 8, H M 607982, I/A 42 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: AXACTOR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 135, S 8, H M 607982, I/A 41 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: AXACTOR ESPAÑA PLATFORM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36359 , F 189, S 8, H M 158038, I/A 101 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
VER MAS ACTOS
Información de NARVAEZ NARVAEZ JAIME
Mostramos los datos de NARVAEZ NARVAEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARVAEZ NARVAEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos