NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
Informe ejecutivo de NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA LAS CONCHAS XXI SL | Administrador Unico | 13/12/2011 | 05/06/2014 |
TRANSPORTES NARBONA SL | Administrador Unico | 15/11/2013 | 19/05/2014 |
TRANSPORTES NARBONA SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
Empresa: AGRICOLA LAS CONCHAS XXI SL
Administrador Unico
- Narbona Romero Diego Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 59, S 8, H CA 42690, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-11
Empresa: TRANSPORTES NARBONA SL
Administrador Unico
- Narbona Romero Diego Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772 , F 91, S 8, H CA 5179, I/A 6 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-11
Empresa: TRANSPORTES NARBONA SL
Administrador Unico
- Narbona Romero Diego Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772 , F 91, S 8, H CA 5179, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-11
Empresa: TRANSPORTES NARBONA SL
Administrador Mancomunado
- Narbona Romero Alvaro
- Narbona Romero Diego Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772 , F 91, S 8, H CA 5179, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-11
Empresa: AGRICOLA LAS CONCHAS XXI SL
Administrador Unico
- Narbona Romero Diego Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 58, S 8, H CA 42690, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-11
Información de NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO
Mostramos los datos de NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARBONA ROMERO DIEGO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos