NARBEKOVA ALFIYA
Informe ejecutivo de NARBEKOVA ALFIYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NARBEKOVA ALFIYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAROGAWAY SL | Apoderado | 09/12/2021 | |
CREACTIVA MANAGEMENT BUSINESS DEVELOPMENT SL | Apoderado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE NARBEKOVA ALFIYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARBEKOVA ALFIYA
Empresa: DAROGAWAY SL
Apoderado
- Narbekova Alfiya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 141, S 8, H M 652656, I/A 5 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: DAROGAWAY SL
Administrador Unico
- Narbekova Alfiya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 140, S 8, H M 652656, I/A 3 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Empresa: DAROGAWAY SL
Administrador Unico
- Narbekova Alfiya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 137, S 8, H M 652656, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Apoderado
- Narbekova Alfiya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 90, S 8, H M 382722, I/A 5 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-28
Información de NARBEKOVA ALFIYA
Mostramos los datos de NARBEKOVA ALFIYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARBEKOVA ALFIYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos