NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TONAPA INV SL | Presidente | 07/08/2014 | |
TONAPA INV SL | Consejero | 07/08/2014 | |
TECNOPROJET SL | Apoderado | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
Empresa: TECNOPROJET SL
Administrador Unico
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35972 , F 37, S 8, H B 273119, I/A 6 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-08
Empresa: SUMINISTROS KELONIK SA
Apoderado
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 11, S 8, H B 54240, I/A 51 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: KELONIK INGENIERIA SL
Apoderado
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 43, S 8, H B 340152, I/A 18 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: KELONIK DIGITAL SL
Apoderado
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 22, S 8, H B 340150, I/A 23 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: CHARLESTOWN INVEST SL
REPR.143 RRM
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42786 , F 21, S 8, H B 412739, I/A 4 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: SOLOTRESD SPAIN SL
Liquidador
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40977 , F 102, S 8, H B 374558, I/A 5 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: SOLOTRESD SPAIN SL
Administrador Unico
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Liquidador
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40977 , F 102, S 8, H B 374558, I/A 5 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: KELONIK INGENIERIA SL
REPR.143 RRM
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39066 , F 193, S 8, H B 340152, I/A 9 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Empresa: KELONIK DIGITAL SL
REPR.143 RRM
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39066 , F 183, S 8, H B 340150, I/A 12 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Empresa: SUMINISTROS KELONIK SA
REPR.143 RRM
- Naranjo Parejo Tomas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44504 , F 106, S 8, H B 54240, I/A 39 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
VER MAS ACTOS
Información de NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO
Mostramos los datos de NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO PAREJO TOMAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos