NARANJO PALOMO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de NARANJO PALOMO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NARANJO PALOMO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBARPACK SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 26/05/2011 |
JURJOTRANS 2010 SL | Administrador Unico | 22/11/2010 | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE NARANJO PALOMO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO PALOMO MARIA LUISA
Empresa: AMBARPACK SL
Administrador Solidario
- Gomez Rosado Manuel
- Naranjo Palomo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20514 , F 33, S 8, H M 363094, I/A 5 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: JURJOTRANS 2010 SL
Administrador Unico
- Naranjo Palomo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28115 , F 144, S 8, H M 506523, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: JURJOTRANS 2010 SL
Administrador Unico
- Naranjo Palomo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28115 , F 141, S 8, H M 506523, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Empresa: AMBARPACK SL
Administrador Solidario
- Naranjo Palomo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20514 , F 33, S 8, H M 363094, I/A 4 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Información de NARANJO PALOMO MARIA LUISA
Mostramos los datos de NARANJO PALOMO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO PALOMO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos