NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS DE TOCINA SA | Consejero | 07/12/2016 |
VINCULACIONES DE NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
Empresa: CITRICOS DE TOCINA SA
Consejero
- Muñiz Vega Alicia
- Naranjo Gonzalez Pola Daniel
- Naranjo Gonzalez Pola Eduardo
- Naranjo Gonzalez Pola Jose Enrique
- Naranjo Gonzalez Pola Sofia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735, L 1, F 117, S 8, H SE 24185, I/A 11 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-41
Empresa: CITRICOS DE TOCINA SA
Consejero
- Muñiz Vega Alicia
- Naranjo Gonzalez Pola Daniel
- Naranjo Gonzalez Pola Eduardo
- Naranjo Gonzalez Pola Jose Enrique
- Naranjo Gonzalez Pola Sofia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735, L 1, F 116, S 8, H SE 24185, I/A 9 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-41
Empresa: CITRICOS DE TOCINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735, L 1, F 116, S 8, H SE 24185, I/A 9 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-41
Empresa: CITRICOS DE TOCINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735, L 1, F 115, S 8, H SE 24185, I/A 6 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-41
Información de NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO GONZALEZ POLA JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos