NARANJO CABRERA ANTONIO
Informe ejecutivo de NARANJO CABRERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NARANJO CABRERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y LAS PALMAS SCP | Soc.Prof. | 20/03/2009 | 24/07/2024 |
AEDRI 2006 SL | Liquidador | 01/09/2015 | 01/09/2015 |
AEDRI 2006 SL | Administrador Unico | 30/11/2012 | 01/09/2015 |
VINCULACIONES DE NARANJO CABRERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO CABRERA ANTONIO
Soc.Prof.
- Naranjo Cabrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 41875, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: AEDRI 2006 SL
Liquidador
- Naranjo Cabrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815 , F 214, S 8, H GC 37356, I/A 4 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-35
Empresa: AEDRI 2006 SL
Administrador Unico
- Naranjo Cabrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815 , F 214, S 8, H GC 37356, I/A 4 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-35
Empresa: AEDRI 2006 SL
Administrador Unico
- Naranjo Cabrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815 , F 214, S 8, H GC 37356, I/A 3 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-35
Soc.Prof.
- Caceres Rodriguez Alvaro Pablo
- Carrillo Casal Manuel
- Chinea Ramos Francisco Javier
- Darias Alvarez Gregorio Ramon
- De Terry Moreno Manuel Jose
- Garcia Gomez Miguel
- Loyola Perez Pedro Emilio
- Muñoz Fernandez Alfonso
- Naranjo Cabrera Antonio
- Pinto Benavides Manuel
- Romero Ramos Luis
- Ruiz Gonzalez Julian Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 130, S 8, H GC 41875, I/A 1 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-35
Información de NARANJO CABRERA ANTONIO
Mostramos los datos de NARANJO CABRERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO CABRERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos