NAPOLITANO DONATO
Informe ejecutivo de NAPOLITANO DONATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAPOLITANO DONATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DONNI CANARIAS SL | Administrador Unico | 21/12/2023 | |
DONNI CANARIAS SL | Socio Unico | 21/12/2023 |
VINCULACIONES DE NAPOLITANO DONATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAPOLITANO DONATO
Empresa: DONNI CANARIAS SL
Administrador Unico
- Napolitano Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 125, S 8, H TF 71264, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38
Empresa: DONNI CANARIAS SL
Socio Único
- Napolitano Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 125, S 8, H TF 71264, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38
Empresa: SORBITALY SL
Administrador Mancomunado
- De Marco Francesco
- Napolitano Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3710 , F 3, S 8, H TF 65315, I/A 3 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-38
Empresa: SORBITALY SL
Administrador Mancomunado
- De Marco Francesco
- De Marco Lorenzo
- Napolitano Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3710 , F 1, S 8, H TF 65315, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Información de NAPOLITANO DONATO
Mostramos los datos de NAPOLITANO DONATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAPOLITANO DONATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos