NALDA PADILLA SERGIO
Informe ejecutivo de NALDA PADILLA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NALDA PADILLA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABALORIARTE SL | Socio Unico | 08/07/2021 | |
ABALORIARTE SL | Administrador Unico | 30/03/2017 | |
DIBUJOYA SL | Administrador Solidario | 26/10/2016 |
VINCULACIONES DE NALDA PADILLA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NALDA PADILLA SERGIO
Empresa: ABALORIARTE SL
Socio Único
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 221, S 8, H MA106958, I/A 5 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-29
Empresa: ABALORIARTE SL
Administrador Unico
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 220, S 8, H MA106958, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Empresa: ABALORIARTE SL
Administrador Solidario
- Gomez Andrades Patricia
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 220, S 8, H MA106958, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Empresa: DIBUJOYA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Coll Jorge
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561, L 4468, F 106, S 8, H MA136570, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-29
Empresa: ABALORIARTE SL
Administrador Solidario
- Gomez Andrades Patricia
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 220, S 8, H MA106958, I/A 2 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: ABALORIARTE SL
Administrador Solidario
- Gomez Andrades Esther
- Gomez Andrades Patricia
- Nalda Padilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813, L 3721, F 219, S 8, H MA106958, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Información de NALDA PADILLA SERGIO
Mostramos los datos de NALDA PADILLA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NALDA PADILLA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos