NALA RENEWABLES LIMITED
Informe ejecutivo de NALA RENEWABLES LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NALA RENEWABLES LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TXT SOLAR SL | Socio Unico | 06/03/2024 | |
DLL SOLAR SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
GNT SOSTENIBLES SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
TEBABAR SOLAR SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
IDS SOSTENIBLES SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
GOSBRU SOLAR SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
PWR SOSTENIBLES SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
RENOVABLES EXPORT SL | Socio Unico | 06/09/2023 |
VINCULACIONES DE NALA RENEWABLES LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NALA RENEWABLES LIMITED
Empresa: TXT SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 58, S 8, H S 35755, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-39
Empresa: IDS SOSTENIBLES SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 53, S 8, H S 35754, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: TEBABAR SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 118, S 8, H S 35357, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: GNT SOSTENIBLES SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 207, S 8, H S 35372, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: DLL SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 217, S 8, H S 35374, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: GOSBRU SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 184, S 8, H S 35367, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: PWR SOSTENIBLES SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 33, S 8, H S 35751, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-39
Empresa: RENOVABLES EXPORT SL
Nuevo Socio Único
- Nala Renewables Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6832 , F 63, S 8, H SE125203, I/A 2 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-41
Información de NALA RENEWABLES LIMITED
Mostramos los datos de NALA RENEWABLES LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NALA RENEWABLES LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos