NAJARRO SANTOS CARLOS
Informe ejecutivo de NAJARRO SANTOS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE NAJARRO SANTOS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALPECOMAN SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | |
ALNILAM SL | Administrador Unico | 03/12/2015 |
VINCULACIONES DE NAJARRO SANTOS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAJARRO SANTOS CARLOS
Empresa: COSTA TOIX SL
Administrador Solidario
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15029 , F 19, S 8, H M 250675, I/A 6 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: KOINE COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30767 , F 12, S 8, H M 553635, I/A 2 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
Empresa: CALPECOMAN SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 63, S 8, H A 147962, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-03
Empresa: ALNILAM SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34150 , F 34, S 8, H M 614286, I/A 1 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: AKERU CONSULTING SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32465 , F 42, S 8, H M 584349, I/A 2 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: AKERU CONSULTING SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32465 , F 41, S 8, H M 584349, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13216 , F 139, S 8, H M 213977, I/A 7 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: FLASH FINANCES SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17930 , F 22, S 8, H M 309602, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: DIAMETRO PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17955 , F 5, S 8, H M 310141, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: KOINE COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Najarro Santos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30767 , F 10, S 8, H M 553635, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
VER MAS ACTOS
Información de NAJARRO SANTOS CARLOS
Mostramos los datos de NAJARRO SANTOS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAJARRO SANTOS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos