NAIR FERRINO GISELA
Informe ejecutivo de NAIR FERRINO GISELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAIR FERRINO GISELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES GNF SL | Socio Unico | 10/09/2020 | |
TRANSPORTES GNF SL | Administrador Unico | 10/09/2020 |
VINCULACIONES DE NAIR FERRINO GISELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAIR FERRINO GISELA
Empresa: TRANSPORTES GNF SL
Administrador Unico
- Nair Ferrino Gisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 126, S 8, H SC 50794, I/A 1 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-15
Empresa: TRANSPORTES GNF SL
Socio Único
- Nair Ferrino Gisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 126, S 8, H SC 50794, I/A 1 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-15
Empresa: GIALAK TRANSPORTES SL
Apoderado
- Nair Ferrino Gisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 175, S 8, H SC 50122, I/A 6 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-15
Empresa: GIALAK TRANSPORTES SL
Apoderado
- Nair Ferrino Gisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 174, S 8, H SC 50122, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-15
Información de NAIR FERRINO GISELA
Mostramos los datos de NAIR FERRINO GISELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAIR FERRINO GISELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos