NADAL VICENS TANIA
Informe ejecutivo de NADAL VICENS TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NADAL VICENS TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUCION TRES TORRES SA | Apoderado Solidario | 18/05/2023 | |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Consejero | 17/09/2020 | |
CREECK ARCH SL | Administrador Solidario | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE NADAL VICENS TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL VICENS TANIA
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Apoderado Solidario
- Nadal Vicens Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 7, S 8, H B 90029, I/A 95 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Auditor
Consejero
- Marsal Periz Cristina
- Masfurroll Cortada Paola
- Muntadas Prim Lafita Felipe
- Nadal Vicens Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45248 , F 79, S 8, H B 90029, I/A 90 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Apoderado Solidario
- Nadal Vicens Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45938 , F 142, S 8, H B 484051, I/A 6 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Apoderado Solidario
- Nadal Vicens Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45319 , F 141, S 8, H B 484051, I/A 4 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Empresa: CREECK ARCH SL
Administrador Solidario
- Nadal Vicens Tania
- Piña Salomo Josep Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45260 , F 178, S 8, H B 482117, I/A 4 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
Información de NADAL VICENS TANIA
Mostramos los datos de NADAL VICENS TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL VICENS TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos