NADAL SANTAMARIA ALEXIS
Informe ejecutivo de NADAL SANTAMARIA ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NADAL SANTAMARIA ALEXIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAYAR SYSTEMS SL | Consejero Delegado Solidario | 05/10/2023 | |
NAYAR SYSTEMS SL | Secretario | 25/08/2023 | |
NAYAR SYSTEMS SL | Consejero | 25/08/2023 | |
GESTION INTEGRAL TELECOMUNICACIONES SANCHIS SL | Apoderado | 07/07/2023 | |
FAMILY SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 13/12/2022 | |
FAMILY SYSTEMS SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2022 | |
PHONELIFT SL | Representante | 03/08/2018 | |
MOVILSINFRONTERAS SL | Socio Unico | 17/01/2011 | |
MOVILSINFRONTERAS SL | Administrador Unico | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE NADAL SANTAMARIA ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL SANTAMARIA ALEXIS
Empresa: NAYAR SYSTEMS SL
Consejero Delegado Solidario
- Aracil Gomez Del Campo Jose Luis
- Nadal Santamaria Alexis
- Sanchis Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417, L 979, F 121, S 8, H CS 28286, I/A 10 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-12
Empresa: NAYAR SYSTEMS SL
Consejero
- Aracil Gomez Del Campo Jose Luis
- Nadal Santamaria Alexis
- Sanchis Gonzalez Jose Luis
Presidente
Secretario
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417, L 979, F 121, S 8, H CS 28286, I/A 9 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-12
Apoderado
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 10, S 8, H CS 32733, I/A 6 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-12
Empresa: FAMILY SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Nadal Santamaria Alexis
- Perez Rambla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885, L 1445, F 88, S 8, H CS 45989, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-12
Empresa: PHONELIFT SL
Administrador Solidario
Representante
- Aracil Gomez Del Campo Jose Luis
- Nadal Santamaria Alexis
- Sanchis Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 24, S 8, H M 570693, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: NAYAR SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Aracil Gomez Del Campo Jose Luis
- Nadal Santamaria Alexis
- Sanchis Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417, L 979, F 119, S 8, H CS 28286, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-12
Empresa: SOLTECNIK CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Moreo Alfonso
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323, L 886, F 103, S 8, H CS 25421, I/A 3 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-12
Empresa: MOVILSINFRONTERAS SL
Administrador Unico
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 12, S 8, H CS 32735, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-12
Empresa: MOVILSINFRONTERAS SL
Socio Único
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 12, S 8, H CS 32735, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-12
Liquidador
- Nadal Santamaria Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180, L 1, F 43, S 9, H CS 21555, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-12
VER MAS ACTOS
Información de NADAL SANTAMARIA ALEXIS
Mostramos los datos de NADAL SANTAMARIA ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL SANTAMARIA ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos