NADAL MARINA RICARD
Informe ejecutivo de NADAL MARINA RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NADAL MARINA RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSOLUCIONS ENGINYERIA I SERVEIS SL PROFESSIONAL | Administrador Mancomunado | 20/09/2018 | |
AGROSOLUCIONS ENGINYERIA I SERVEIS SL PROFESSIONAL | Soc.Prof. | 20/09/2018 |
VINCULACIONES DE NADAL MARINA RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL MARINA RICARD
Empresa: ASOLGROUP ENGINYERS SLP
Apoderado Solidario
- Nadal Marina Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 120, S 8, H T 31014, I/A 11 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-43
Empresa: AMESL ENGINYERS SLP
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Nadal Marina Ricard
- Sabate Moreno Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44698 , F 25, S 8, H B 463828, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: ASOLGROUP ENGINYERS SLP
Administrador Mancomunado
- Nadal Marina Ricard
- Plana Pubill Ferran
- Salvat Barenys Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 120, S 8, H T 31014, I/A 9 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-43
Administrador Mancomunado
- Nadal Marina Ricard
- Olle Figuerola Marc
- Plana Pubill Ferran
- Salvat Barenys Josep Maria
Soc.Prof.
- Nadal Marina Ricard
- Olle Figuerola Marc
- Plana Pubill Ferran
- Salvat Barenys Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 152, S 8, H T 31014, I/A 5 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-43
Administrador Mancomunado
- Nadal Marina Ricard
- Olle Figuerola Marc
- Plana Pubill Ferran
- Salvat Barenys Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 152, S 8, H T 31014, I/A 5 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-43
Empresa: AMESL ENGINYERS SLP
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Nadal Marina Ricard
- Sabate Moreno Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44698 , F 23, S 8, H B 463828, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: CAFES CAVALLE SL
Apoderado Solidario
- Nadal Marina Ricard
- Plana Pubill Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 110, S 8, H T 41837, I/A 3 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-43
Empresa: CAFES CAVALLE SL
Administrador Mancomunado
- Cavalle Fons Maira Francisca
- Mulet Batiste Sergio
- Nadal Marina Ricard
- Paño Isern Laurea
- Plana Pubill Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 110, S 8, H T 41837, I/A 3 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-43
Empresa: CAFES CAVALLE SL
Apoderado Solidario
- Cavalle Fons Maria Francisca
- Mulet Batiste Sergio
- Nadal Marina Ricard
- Paño Isern Laurea
- Plana Pubill Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 108, S 8, H T 41837, I/A 2 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Empresa: CAFES CAVALLE SL
Administrador Mancomunado
- Cavalle Fons Maira Francisca
- Mulet Batiste Sergio
- Nadal Marina Ricard
- Paño Isern Laurea
- Plana Pubill Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 104, S 8, H T 41837, I/A 1 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Información de NADAL MARINA RICARD
Mostramos los datos de NADAL MARINA RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL MARINA RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos