NADAL JUAN JUAN
Informe ejecutivo de NADAL JUAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NADAL JUAN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBALEX. ESTUDIO JURIDICO SL | Apoderado | 14/07/2016 | |
NAJAN MALLORCA SL | Socio Unico | 22/02/2013 | |
NAJAN MALLORCA SL | Administrador Unico | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE NADAL JUAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL JUAN JUAN
Empresa: CAN CAVALLERIA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Nadal Juan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 213, S 8, H PM 79072, I/A 2 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-07
Empresa: URBALEX. ESTUDIO JURIDICO SL
Apoderado
- Nadal Juan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 29, S 8, H PM 34440, I/A 2 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-07
Empresa: CAN CAVALLERIA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Nadal Juan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 211, S 8, H PM 79072, I/A 1 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-07
Empresa: NAJAN MALLORCA SL
Administrador Unico
- Nadal Juan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 104, S 8, H PM 71166, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: NAJAN MALLORCA SL
Socio Único
- Nadal Juan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 104, S 8, H PM 71166, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Información de NADAL JUAN JUAN
Mostramos los datos de NADAL JUAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL JUAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos