NADAL HOMAR SEBASTIAN
Informe ejecutivo de NADAL HOMAR SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 103
Empresas inactivas: 75
CARGOS DE NADAL HOMAR SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALYA VILLA DE PARIS SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
PALYA INVEST SL | Administrador Solidario | 07/05/2024 | |
PALYA REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 30/04/2024 | |
CENTRE ESPORTIU MANACOR SL | Presidente | 23/02/2024 | |
CENTRE ESPORTIU MANACOR SL | Consejero | 23/02/2024 | |
CENTRE ESPORTIU MANACOR SL | Apoderado Solidario | 23/02/2024 | |
R. NADAL INTERNATIONAL SCHOOL SL | Presidente | 23/02/2024 | |
R. NADAL INTERNATIONAL SCHOOL SL | Consejero | 23/02/2024 | |
INVERSIONS GARBET SA | Apoderado | 21/07/2023 | |
TELESTO INVERSIONES SA | Apoderado | 21/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NADAL HOMAR SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL HOMAR SEBASTIAN
Empresa: MABEL VILLA DE PARIS SL
Administrador Solidario
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 621148, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: MABEL CAPITAL GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Matutes Prats Abel
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43250 , F 97, S 8, H M 628789, I/A 11 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: MABEL CAPITAL GLOBAL SL
Consejero
- ASPEMIR SL
- Campos Guallar Manuel
- Matutes Prats Abel
- Nadal Homar Sebastian
Presidente
Representante
- Nadal Homar Sebastian
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43250 , F 97, S 8, H M 628789, I/A 11 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: MABEL REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34612 , F 130, S 8, H M 622716, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: RN TENNIS ACADEMY SL
Administrador Unico
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 185, S 8, H PM 77542, I/A 10 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-07
Empresa: PADEL MANACOR SL
Administrador Unico
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2700 , F 149, S 8, H PM 80996, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-07
Empresa: CENTRE ESPORTIU MANACOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 93, S 8, H PM 67988, I/A 23 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-07
Empresa: CENTRE ESPORTIU MANACOR SL
Consejero
Presidente
- Nadal Homar Sebastian
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 82, S 8, H PM 67988, I/A 19 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-07
Empresa: CENTRE ESPORTIU MANACOR SL
Administrador Unico
- Nadal Homar Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 82, S 8, H PM 67988, I/A 19 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-07
Empresa: R. NADAL INTERNATIONAL SCHOOL SL
Consejero
Presidente
- Nadal Homar Sebastian
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 118, S 8, H PM 76141, I/A 6 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-07
VER MAS ACTOS
Información de NADAL HOMAR SEBASTIAN
Mostramos los datos de NADAL HOMAR SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL HOMAR SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos