NADAL HERRERO BORJA
Informe ejecutivo de NADAL HERRERO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NADAL HERRERO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLIO VENTURES SL | REPR.143 RRM | 23/03/2017 | |
BOGAZ GOL HOLDING SL | Administrador Unico | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE NADAL HERRERO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL HERRERO BORJA
Empresa: STELLIO VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 212, S 8, H B 451644, I/A 6 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: BOGAZ GOL HOLDING SL
Administrador Unico
- Nadal Herrero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45641 , F 213, S 8, H B 494339, I/A 1 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Empresa: STELLIO VENTURES SL
Administrador Mancomunado
- Benet Francia Sergi
- Nadal Herrero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 211, S 8, H B 451644, I/A 5 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: STELLIO VENTURES SL
Administrador Mancomunado
- Benet Francia Sergi
- Nadal Herrero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 148, S 8, H B 451644, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
Información de NADAL HERRERO BORJA
Mostramos los datos de NADAL HERRERO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL HERRERO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos