NADAL FARRERAS MANEL
Informe ejecutivo de NADAL FARRERAS MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NADAL FARRERAS MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS DE BARCELONA SA | Consejero | 24/01/2012 | |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Consejero | 09/10/2009 | 26/05/2011 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | MBRO.COM.EJE | 03/02/2010 | 26/05/2011 |
AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SL | Presidente | 12/05/2011 | |
AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SL | Consejero | 12/05/2011 | |
CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGISTIQUES SA | Apoderado | 30/03/2011 | |
CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGISTIQUES SA | Presidente | 10/12/2009 | 30/03/2011 |
CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGISTIQUES SA | Consejero | 10/12/2009 | 30/03/2011 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | MRO.COMS.EJE | 09/10/2009 |
VINCULACIONES DE NADAL FARRERAS MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL FARRERAS MANEL
Empresa: TRANSPORTS DE BARCELONA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40911 , F 157, S 8, H B 21019, I/A 354 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
- Abelaira Dapena Agusti Jose
- Gago Llorente Vicente
- Nadal Farreras Joaquin
- Nadal Farreras Manel
- Villalante Llaurado Manel
MBRO.COM.EJE
- Nadal Farreras Manel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41446 , F 121, S 8, H B 278808, I/A 34 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Empresa: AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40264 , F 108, S 8, H B 361484, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-08
Apoderado
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 182, S 8, H B 70351, I/A 82 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-08
Consejero
Presidente
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 182, S 8, H B 70351, I/A 81 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
MBRO.COM.EJE
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41446 , F 121, S 8, H B 278808, I/A 32 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Consejero
- Espadale Verges Domenec
- Esteban Noguera Juli
- Nadal Farreras Manel
- Torres Carol Joan
- Vegara Carrio Josep M
Presidente
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38283 , F 149, S 8, H B 70351, I/A 76 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Consejero
- Espadale Verges Domenec
- Esteban Noguera Juli
- Nadal Farreras Manel
- Torres Carol Joan
- Vegara Carrio Josep Maria
Presidente
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38283 , F 149, S 8, H B 70351, I/A 76 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 223, S 8, H B 278808, I/A 29 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
MRO.COMS.EJE
- Nadal Farreras Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 223, S 8, H B 278808, I/A 29 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08
Información de NADAL FARRERAS MANEL
Mostramos los datos de NADAL FARRERAS MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL FARRERAS MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos