NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIFRUT SL | Administrador Solidario | 07/11/2017 | |
RONAD FRUT SA | Administrador Solidario | 19/11/2013 | |
RONAD FRUIT SA | Administrador Solidario | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
Empresa: RONAD FRUT SA
Administrador Solidario
- Nadador Temprano Jose Maria
- Nadador Yelamos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 115, S 8, H M 94745, I/A 8 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: NAVIFRUT SL
Administrador Solidario
- Alcala Nuño Amparo Flora
- Nadador Yelamos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 216, S 8, H Z 787, I/A 5 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-50
Empresa: RONAD FRUT SA
Administrador Solidario
- Nadador Temprano Jose Maria
- Nadador Yelamos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 115, S 8, H M 94745, I/A 7 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: RONAD FRUIT SA
Administrador Solidario
- Nadador Temprano Jose Maria
- Nadador Yelamos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 114, S 8, H M 94745, I/A 5 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-28
Información de NADADOR YELAMOS JOSE MARIA
Mostramos los datos de NADADOR YELAMOS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADADOR YELAMOS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos