NACHER CASTELLO NURIA
Informe ejecutivo de NACHER CASTELLO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NACHER CASTELLO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARCEA SA DE EDICIONES | Consejero | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE NACHER CASTELLO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NACHER CASTELLO NURIA
Empresa: NARCEA SA DE EDICIONES
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 82054, I/A 35 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: NARCEA SA DE EDICIONES
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891 , F 135, S 8, H M 82054, I/A 34 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: NARCEA SA DE EDICIONES
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891 , F 134, S 8, H M 82054, I/A 33 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: NARCEA SA DE EDICIONES
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891 , F 133, S 8, H M 82054, I/A 31 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: NARCEA SA DE EDICIONES
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891 , F 133, S 8, H M 82054, I/A 31 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Información de NACHER CASTELLO NURIA
Mostramos los datos de NACHER CASTELLO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NACHER CASTELLO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos