NACCARELLA YURI
Informe ejecutivo de NACCARELLA YURI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NACCARELLA YURI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DY GROUP BUSINESS SL | Administrador Unico | 07/09/2022 | 21/12/2023 |
MORDITALIA BENIDORM SL | Administrador Solidario | 24/03/2023 | 19/09/2023 |
VINCULACIONES DE NACCARELLA YURI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NACCARELLA YURI
Empresa: DY GROUP BUSINESS SL
Administrador Unico
- Naccarella Yuri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 221, S 8, H A 181334, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-03
Empresa: MORDITALIA BENIDORM SL
Administrador Solidario
- Fabbri Fabio
- Naccarella Yuri
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 145, S 8, H A 184567, I/A 2 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-03
Empresa: MORDITALIA BENIDORM SL
Administrador Solidario
- Fabbri Fabio
- Naccarella Yuri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 145, S 8, H A 184567, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-03
Empresa: DY GROUP BUSINESS SL
Administrador Unico
- Naccarella Yuri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 221, S 8, H A 181334, I/A 1 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-03
Información de NACCARELLA YURI
Mostramos los datos de NACCARELLA YURI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NACCARELLA YURI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos