NACARINO MENDEZ PEDRO
Informe ejecutivo de NACARINO MENDEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE NACARINO MENDEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NACARINO MENDEZ PEDRO
Empresa: MAREL FACTORY SL
Administrador Unico
- Nacarino Mendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 113, S 8, H B 565192, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: MAREL FACTORY SL
Administrador Unico
- Nacarino Mendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 112, S 8, H B 565192, I/A 4 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Empresa: SENOU GROUP 21 SL
Administrador Unico
- Nacarino Mendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42039 , F 135, S 8, H M 744400, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: SENOU GROUP 21 SL
Administrador Unico
- Nacarino Mendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42039 , F 135, S 8, H M 744400, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: SENOU GROUP 21 SL
Socio Único
- Nacarino Mendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42039 , F 135, S 8, H M 744400, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Información de NACARINO MENDEZ PEDRO
Mostramos los datos de NACARINO MENDEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NACARINO MENDEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos