NABI MIAN REHMAN
Informe ejecutivo de NABI MIAN REHMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NABI MIAN REHMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSNANIA SL | Socio Unico | 06/04/2016 | 18/02/2019 |
POSNANIA SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | 18/02/2019 |
FLAMINGO SUR INVERSIONES SL | Socio Unico | 25/03/2015 | 13/02/2019 |
FLAMINGO SUR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 25/03/2015 | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE NABI MIAN REHMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NABI MIAN REHMAN
Empresa: POSNANIA SL
Administrador Unico
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 54, S 8, H TF 51242, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-38
Empresa: FLAMINGO SUR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 85, S 8, H TF 55105, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-38
Empresa: POSNANIA SL
Administrador Unico
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 53, S 8, H TF 51242, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-38
Empresa: POSNANIA SL
Nuevo Socio Único
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 53, S 8, H TF 51242, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-38
Empresa: FLAMINGO SUR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 84, S 8, H TF 55105, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-38
Empresa: FLAMINGO SUR INVERSIONES SL
Socio Único
- Nabi Mian Rehman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 84, S 8, H TF 55105, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-38
Información de NABI MIAN REHMAN
Mostramos los datos de NABI MIAN REHMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NABI MIAN REHMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos