MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
Informe ejecutivo de MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPRESS ESPLUGUES SL | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
EXPRESS MARAGALL 2023 SL | Administrador Solidario | 06/05/2024 | |
EMPANCOL GOURMET SL | Administrador Unico | 20/01/2021 |
VINCULACIONES DE MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
Empresa: EXPRESS ESPLUGUES SL
Administrador Solidario
- Arango Uchima Santiago
- Myle Alejandra Uchima Pelaez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615956, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: EXPRESS MARAGALL 2023 SL
Administrador Solidario
- Arango Uchima Santiago
- Myle Alejandra Uchima Pelaez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49269 , F 143, S 8, H B 614962, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: EMPANCOL GOURMET SL
Administrador Unico
- Myle Alejandra Uchima Pelaez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47628 , F 76, S 8, H B 557589, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Información de MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ
Mostramos los datos de MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MYLE ALEJANDRA UCHIMA PELAEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos