MUTILOA LIZUNDIA AITOR
Informe ejecutivo de MUTILOA LIZUNDIA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUTILOA LIZUNDIA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AML ZERBITZUAK 2011 SL | Socio Unico | 25/02/2011 | 13/06/2016 |
AML ZERBITZUAK 2011 SL | Administrador Unico | 25/02/2011 | 13/06/2016 |
AML ZERBITZUAK 2011 SL | Liquidador | 13/06/2016 | 13/06/2016 |
JAI ALAI EVENTS SL | Administrador Solidario | 08/07/2014 | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE MUTILOA LIZUNDIA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUTILOA LIZUNDIA AITOR
Empresa: AML ZERBITZUAK 2011 SL
Liquidador
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 77, S 8, H SS 33313, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: AML ZERBITZUAK 2011 SL
Administrador Unico
- Mutiloa Lizundia Aitor
Liquidador
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 77, S 8, H SS 33313, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: JAI ALAI EVENTS SL
Administrador Solidario
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472 , F 89, S 8, H BI 64597, I/A 2 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-48
Empresa: JAI ALAI EVENTS SL
Administrador Solidario
- Arguinzoniz Cebreiro Iranzu
- Gamarra Valdivielso Joseba Xabier
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472 , F 85, S 8, H BI 64597, I/A 1 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Empresa: AML ZERBITZUAK 2011 SL
Administrador Unico
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 75, S 8, H SS 33313, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-20
Empresa: AML ZERBITZUAK 2011 SL
Socio Único
- Mutiloa Lizundia Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 75, S 8, H SS 33313, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-20
Información de MUTILOA LIZUNDIA AITOR
Mostramos los datos de MUTILOA LIZUNDIA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUTILOA LIZUNDIA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos