MUTHUKRISHNA SHEELA
Informe ejecutivo de MUTHUKRISHNA SHEELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUTHUKRISHNA SHEELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2023 | |
HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
MOVILIZER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 29/05/2023 | |
ELSTER MEDICION SA | Apoderado Mancomunado | 09/05/2023 |
VINCULACIONES DE MUTHUKRISHNA SHEELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUTHUKRISHNA SHEELA
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado Mancomunado
- Muthukrishna Sheela
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 90003, I/A 193 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28802 , F 147, S 8, H M 57774, I/A 87 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35036 , F 21, S 8, H M 630095, I/A 13 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: MOVILIZER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44017 , F 71, S 8, H M 603070, I/A 19 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35800 , F 197, S 8, H M 643268, I/A 20 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 76, S 8, H M 106204, I/A 72 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37659 , F 143, S 8, H M 90003, I/A 188 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 206, S 8, H M 104204, I/A 76 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 176, S 8, H SS 35009, I/A 51 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-20
Información de MUTHUKRISHNA SHEELA
Mostramos los datos de MUTHUKRISHNA SHEELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUTHUKRISHNA SHEELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos