MURZINA TATIANA
Informe ejecutivo de MURZINA TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MURZINA TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPEAL SL | Socio Unico | 16/04/2021 | |
EXPEAL SL | Administrador Unico | 18/09/2020 | |
MINADEZHDA 2013 SL | Administrador Unico | 18/09/2020 | |
KARLASNIET 44 SL | Socio Unico | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE MURZINA TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURZINA TATIANA
Empresa: EXPEAL SL
Socio Único
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 82, S 8, H AL 39569, I/A 14 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-04
Empresa: MINADEZHDA 2013 SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 68, S 8, H AL 45826, I/A 10 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-04
Empresa: EXPEAL SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 82, S 8, H AL 39569, I/A 12 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-04
Empresa: KARLASNIET 44 SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 111, S 8, H AL 48368, I/A 5 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-04
Empresa: EXPEAL SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 82, S 8, H AL 39569, I/A 11 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Empresa: MINADEZHDA 2013 SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 67, S 8, H AL 45826, I/A 9 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Empresa: KARLASNIET 44 SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 111, S 8, H AL 48368, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-04
Empresa: EXPEAL SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 81, S 8, H AL 39569, I/A 10 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-04
Empresa: MINADEZHDA 2013 SL
Administrador Unico
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 67, S 8, H AL 45826, I/A 8 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-04
Empresa: KARLASNIET 44 SL
Nuevo Socio Único
- Murzina Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 111, S 8, H AL 48368, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-04
VER MAS ACTOS
Información de MURZINA TATIANA
Mostramos los datos de MURZINA TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURZINA TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos