MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARINAS MURUZABAL SA | Apoderado | 29/04/2019 |
VINCULACIONES DE MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
Empresa: HARINAS MURUZABAL SA
Apoderado
- Muruzabal Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 44, S 8, H NA 2783, I/A 32 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-31
Empresa: HARINAS MURUZABAL SA
Consejero
- Muruzabal Fernandez Damian
- Muruzabal Fernandez Enrique
- Muruzabal Fernandez Gonzalo
- Muruzabal Fernandez Maria Dolores
- Muruzabal Fernandez Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Muruzabal Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 44, S 8, H NA 2783, I/A 31 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-31
Empresa: HARINAS MURUZABAL SA
Apoderado
- Muruzabal Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 44, S 8, H NA 2783, I/A 30 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: HARINAS MURUZABAL SA
Consejero
- Muruzabal Fernandez Damian
- Muruzabal Fernandez Enrique
- Muruzabal Fernandez Gonzalo
- Muruzabal Fernandez Maria Dolores
- Muruzabal Fernandez Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Muruzabal Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 44, S 8, H NA 2783, I/A 29 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-31
Empresa: HARINAS MURUZABAL SA
Consejero
- Muruzabal Fernandez Damian
- Muruzabal Fernandez Enrique
- Muruzabal Fernandez Gonzalo
- Muruzabal Fernandez Maria Dolores
- Muruzabal Fernandez Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Muruzabal Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 44, S 8, H NA 2783, I/A 29 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-31
Información de MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURUZABAL FERNANDEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos